SALESMARKET 2006 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Roma, 11
Código Postal 45300
Municipio Ocaña
Provincia Toledo
Razón Social SALESMARKET 2006 SL
CIF B45639473
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 23/01/2007
VINCULACIONES DE SALESMARKET 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALESMARKET 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Tajada Gomez Enrique | Liquidador Mancomunado | 11/07/2011 | 17/10/2011 |
Moreno Caballero Francisco | Liquidador Mancomunado | 11/07/2011 | 17/10/2011 |
Moreno Caballero Julian | Liquidador Mancomunado | 11/07/2011 | 17/10/2011 |
De La Tajada Gomez Enrique | Presidente | 11/07/2011 | |
De La Tajada Gomez Enrique | Consejero Delegado Mancomunado | 11/07/2011 | |
De La Tajada Gomez Enrique | Consejero | 11/07/2011 | |
Moreno Caballero Francisco | Secretario | 11/07/2011 | |
Moreno Caballero Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 11/07/2011 | |
Moreno Caballero Francisco | Consejero | 11/07/2011 | |
Moreno Caballero Julian | Consejero Delegado Mancomunado | 11/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SALESMARKET 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 209, S 8, H TO 27153, I/A 5 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 209, S 8, H TO 27153, I/A 4 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-45
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 209, S 8, H TO 27153, I/A 4 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-45
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 209, S 8, H TO 27153, I/A 4 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-45
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-45