SALES MATTERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 21
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SALES MATTERS SL
CIF B86146248
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 16/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario PEOPLE MATTERS SL
VINCULACIONES DE SALES MATTERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALES MATTERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gismera Alonso Maria Victoria | Apoderado | 05/03/2012 | 04/10/2016 |
Jimenez Fernandez Alfonso | Liquidador | 04/10/2016 | 04/10/2016 |
Jimenez Fernandez Alfonso | Administrador Unico | 22/02/2011 | 04/10/2016 |
Marcos Perez Susana | Apoderado | 19/09/2011 | 04/10/2016 |
PEOPLE MATTERS SL | Socio Unico | 22/02/2011 | 04/10/2016 |
Hillier- Fry Camila | Apoderado | 19/09/2011 | 05/03/2012 |
ACTOS BORME DE SALES MATTERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28538 , F 110, S 8, H M 513762, I/A 5 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28538 , F 110, S 8, H M 513762, I/A 5 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28538 , F 110, S 8, H M 513762, I/A 5 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28538 , F 110, S 8, H M 513762, I/A 5 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28538 , F 109, S 8, H M 513762, I/A 4 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28538 , F 109, S 8, H M 513762, I/A 4 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28538 , F 108, S 8, H M 513762, I/A 3 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28538 , F 107, S 8, H M 513762, I/A 2 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28538 , F 104, S 8, H M 513762, I/A 1 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28538 , F 104, S 8, H M 513762, I/A 1 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28