SALDUBA KAMION SL - EXTINGUIDA
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social SALDUBA KAMION SL
CIF B92896190
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Fecha de Constitución 05/11/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SALDUBA KAMION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALDUBA KAMION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eliseev Konstantin | Administrador Solidario | 10/03/2009 | 03/01/2012 |
Eliseev Konstantin | Liquidador Mancomunado | 03/01/2012 | 03/01/2012 |
Eliseeva Natalia | Administrador Solidario | 10/03/2009 | 03/01/2012 |
Eliseeva Natalia | Liquidador Mancomunado | 03/01/2012 | 03/01/2012 |
Georkian Leila | Apoderado | 10/03/2009 | 03/01/2012 |
Stojic Snezana | Administrador Unico | 10/03/2009 |
ACTOS BORME DE SALDUBA KAMION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458, L 3367, F 105, S 8, H MA 95706, I/A 4 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458, L 3367, F 105, S 8, H MA 95706, I/A 4 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-29
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458, L 3367, F 105, S 8, H MA 95706, I/A 4 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458, L 3367, F 105, S 8, H MA 95706, I/A 4 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458, L 3367, F 105, S 8, H MA 95706, I/A 4 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-29
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-56-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458, L 3367, F 104, S 8, H MA 95706, I/A 3 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458, L 3367, F 103, S 8, H MA 95706, I/A 2 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458, L 3367, F 103, S 8, H MA 95706, I/A 2 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458, L 3367, F 103, S 8, H MA 95706, I/A 2 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-29