SALAZON Y SECADEROS DE CERDO IBERICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social CALLE Sierra de Tonda, S/N
Código Postal 37770
Municipio Guijuelo
Provincia Salamanca
Razón Social SALAZON Y SECADEROS DE CERDO IBERICO SL
CIF B37400397
Actividad Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Auditor Menendez-abascal Garcia Tomas
VINCULACIONES DE SALAZON Y SECADEROS DE CERDO IBERICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALAZON Y SECADEROS DE CERDO IBERICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDICYL AUDITORES SL | Auditor | 05/11/2009 | 08/08/2019 |
Hernandez Revilla Rafael | Apoderado | 27/09/2012 | 08/08/2019 |
Hernandez Revilla Rafael | Apoderado | 19/10/2017 | 08/08/2019 |
Menendez-abascal Garcia Tomas | Auditor | 02/04/2012 | 08/08/2019 |
Para Rodriguez-santana Juan Carlos | Auditor | 02/04/2012 | 08/08/2019 |
ACTOS BORME DE SALAZON Y SECADEROS DE CERDO IBERICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 218, S 8, H SA 8721, I/A 15 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-37
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 218, S 8, H SA 8721, I/A 15 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-37
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 218, S 8, H SA 8721, I/A 14 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-37
- C/ SIERRA TONDA S/N - POLIGONO AGROALIMENTARIO, PA (GUIJUELO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 218, S 8, H SA 8721, I/A 13 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-37
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 218, S 8, H SA 8721, I/A 12 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-37
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 138, S 8, H SA 8721, I/A 11 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-37
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-28-37
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-28-37
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 138, S 8, H SA 8721, I/A 10 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-37