SALAMANCA PEDROSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Siete Cerros, 22
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social SALAMANCA PEDROSA SL
CIF B84333905
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 28/04/2005
VINCULACIONES DE SALAMANCA PEDROSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALAMANCA PEDROSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montes Saiz Mercedes | Apoderado | 30/08/2013 | 20/07/2015 |
Pedrosa Montes Beatriz | Administrador Unico | 20/07/2015 | |
Pedrosa Montes Beatriz | Liquidador | 20/07/2015 | 20/07/2015 |
Pedrosa Samper Jose Luis | Apoderado | 30/08/2013 | 20/07/2015 |
ACTOS BORME DE SALAMANCA PEDROSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21333 , F 23, S 8, H M 379111, I/A 3 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21333 , F 23, S 8, H M 379111, I/A 3 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21333 , F 23, S 8, H M 379111, I/A 3 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21333 , F 23, S 8, H M 379111, I/A 3 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21333 , F 21, S 8, H M 379111, I/A 2 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-28