SALADIE PANICELLO SCP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Hospital, 2
Código Postal 43850
Municipio Cambrils
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SALADIE PANICELLO SCP
CIF J43121953
Capital Social 3005.06 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 15/12/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SALADIE PANICELLO SCP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALADIE PANICELLO SCP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Panicello Hernandez Maria Pilar | Liquidador Solidario | 14/09/2018 | 14/09/2018 |
Panicello Hernandez Maria Pilar | Administrador Solidario | 19/06/2009 | 14/09/2018 |
Saladie Panicello Maria Pilar | Liquidador Solidario | 14/09/2018 | 14/09/2018 |
Saladie Panisello Maria Pilar | Administrador Solidario | 13/09/2018 | 14/09/2018 |
Saladie Puell Miguel | Soc.Prof. | 13/09/2018 | |
Saladie Puell Miguel | Administrador Solidario | 19/06/2009 | 13/09/2018 |
ACTOS BORME DE SALADIE PANICELLO SCP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 62, S 8, H T 40303, I/A 4 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 62, S 8, H T 40303, I/A 4 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-43
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 62, S 8, H T 40303, I/A 4 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 62, S 8, H T 40303, I/A 4 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 62, S 8, H T 40303, I/A 3 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 62, S 8, H T 40303, I/A 3 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-43
- DON MIQUEL SALADIE PUELL, socio profesional VENDE Y TRANSMITE: 30% del capital a DOÑA MARIA PILAR PANICELLO HERNANDEZ, como socia profesional y otro 30% del capital a DOÑA MARIA PILAR SALADIE PANISELLO, socia No profesional.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 62, S 8, H T 40303, I/A 2 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-43
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 62, S 8, H T 40303, I/A 2 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-43
- LA SOCIEDAD HA SIDO ADAPTADA DE LA SALADIE PANICELLO SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 60, S 8, H T 40303, I/A 1 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 60, S 8, H T 40303, I/A 1 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-43