SALA UNIVERSAL BINGO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Espoz y Mina, 6
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SALA UNIVERSAL BINGO SA
CIF A84413178
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 22/07/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SALA UNIVERSAL BINGO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALA UNIVERSAL BINGO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto Sastre Eduard | Apoderado Solidario | 14/12/2011 | 30/01/2014 |
Alberto Sastre Eduard | Apoderado Mancomunado | 14/12/2011 | 30/01/2014 |
Alberto Sastre Eduard | Secretario | 30/08/2011 | 30/01/2014 |
Alberto Sastre Eduard | Vicepresidente | 30/08/2011 | 30/01/2014 |
Alberto Sastre Eduard | Consejero | 30/08/2011 | 30/01/2014 |
Andreu Vila Jordi | Apoderado Solidario | 14/12/2011 | 30/01/2014 |
Andreu Vila Jordi | Apoderado Mancomunado | 14/12/2011 | 30/01/2014 |
Andreu Vila Jordi | Presidente | 30/08/2011 | 30/01/2014 |
Andreu Vila Jordi | Consejero | 30/08/2011 | 30/01/2014 |
Ibañez Bernaldo De Quiros Jorge | Liquidador | 30/01/2014 | 30/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SALA UNIVERSAL BINGO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 48, S 8, H M 385201, I/A 14 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 48, S 8, H M 385201, I/A 14 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 48, S 8, H M 385201, I/A 14 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 48, S 8, H M 385201, I/A 14 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6
- Otras modificaciones estatutarias: - Modificación Art. 18º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 48, S 8, H M 385201, I/A 13 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 46, S 8, H M 385201, I/A 12 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 46, S 8, H M 385201, I/A 12 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 45, S 8, H M 385201, I/A 11 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 45, S 8, H M 385201, I/A 11 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 45, S 8, H M 385201, I/A 11 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28