SALA GORBEA BINGO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Peña Gorbea, 17
Código Postal 28053
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SALA GORBEA BINGO SA
CIF A84413145
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 22/07/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SALA GORBEA BINGO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALA GORBEA BINGO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto Sastre Eduard | Apoderado Solidario | 14/12/2011 | 21/01/2014 |
Alberto Sastre Eduard | Apoderado Mancomunado | 14/12/2011 | 21/01/2014 |
Alberto Sastre Eduard | Secretario | 30/08/2011 | 21/01/2014 |
Alberto Sastre Eduard | Vicepresidente | 30/08/2011 | 21/01/2014 |
Alberto Sastre Eduard | Consejero | 30/08/2011 | 21/01/2014 |
Andreu Vila Jordi | Apoderado Solidario | 14/12/2011 | 21/01/2014 |
Andreu Vila Jordi | Apoderado Mancomunado | 14/12/2011 | 21/01/2014 |
Andreu Vila Jordi | Presidente | 30/08/2011 | 21/01/2014 |
Andreu Vila Jordi | Consejero | 30/08/2011 | 21/01/2014 |
Ibañez Bernaldo De Quiros Jorge | Liquidador | 21/01/2014 | 21/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SALA GORBEA BINGO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 59, S 8, H M 385202, I/A 16 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 59, S 8, H M 385202, I/A 16 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 59, S 8, H M 385202, I/A 16 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 59, S 8, H M 385202, I/A 16 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 59, S 8, H M 385202, I/A 15 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 58, S 8, H M 385202, I/A 14 (07/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6
- Otras modificaciones estatutarias: - Modificación Artº 18º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 58, S 8, H M 385202, I/A 13 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 57, S 8, H M 385202, I/A 12 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 57, S 8, H M 385202, I/A 12 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 56, S 8, H M 385202, I/A 11 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28