SAKURA STUDIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptge Joan XXIII (Particular), 6
Código Postal 07002
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social SAKURA STUDIO SL
CIF B57748972
Capital Social 185039.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 08/03/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SAKURA STUDIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAKURA STUDIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vidal Saiz Jaime | Liquidador | 10/07/2023 | 10/07/2023 |
Vidal Saiz Jaime | Administrador Unico | 03/07/2018 | 10/07/2023 |
Dalnas Marisa Susanne Mariko Sakura | Administrador Unico | 21/03/2012 | 03/07/2018 |
ACTOS BORME DE SAKURA STUDIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 142, S 8, H PM 69261, I/A 4 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 142, S 8, H PM 69261, I/A 4 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 142, S 8, H PM 69261, I/A 4 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 142, S 8, H PM 69261, I/A 4 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-07
- PSAJE JOAN XXIII 6 2ENTLO 6 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 172, S 8, H PM 69261, I/A 3 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 172, S 8, H PM 69261, I/A 3 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 172, S 8, H PM 69261, I/A 3 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-07
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 181.939,00 | Euros |
Capital Actual: | 185.039,00 | Euros |
Porcentaje: | 5.869,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 172, S 8, H PM 69261, I/A 2 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 170, S 8, H PM 69261, I/A 1 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-07
Dirección:C/ SERRAL, CAMI DE SON MAYANS 6 (CALVIA)
Comienzo de operaciones:08/03/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:1.- La compraventa, alquiler, mantenimiento y reparación de toda clase deembarcaciones de recreo. 2.- Actividades fotográficas y de vídeo, direcciónyproducción de películas, así como reportajes fotográficos, y gestión deestudios fotográficos profesionales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 170, S 8, H PM 69261, I/A 1 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-07