SAIGAN SA - EXTINGUIDA
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social SAIGAN SA
CIF A03469590
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SAIGAN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAIGAN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molto Rico Santiago | Administrador Mancomunado | 30/07/2012 | 07/10/2016 |
Savall Monzonis Antonio | Administrador Mancomunado | 30/07/2012 | 07/10/2016 |
Savall Monzonis Antonio | Liquidador | 07/10/2016 | 07/10/2016 |
ACTOS BORME DE SAIGAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 22, S 8, H A 27058, I/A 7 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 22, S 8, H A 27058, I/A 7 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 22, S 8, H A 27058, I/A 7 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-03
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 22, S 8, H A 27058, I/A 7 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 22, S 8, H A 27058, I/A 6 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-214-03