SAHEMI SA - EXTINGUIDA
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Razón Social SAHEMI SA
CIF A28260057
Actividad Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SAHEMI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAHEMI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Figueroa Lalinde Stefanie Heike | Consejero | 17/01/2013 | 28/01/2022 |
Figueroa Lalinde Stefanie Heike | Consejero Delegado | 17/01/2013 | 28/01/2022 |
Henseler Andreas Federico | Secretario | 10/01/2012 | 28/01/2022 |
Henseler Andreas Federico | Consejero | 10/01/2012 | 28/01/2022 |
Henseler Fritz | Liquidador | 28/01/2022 | 28/01/2022 |
Henseler Fritz Otto | Consejero | 10/01/2012 | 28/01/2022 |
Henseler Fritz Otto | Presidente | 10/01/2012 | 28/01/2022 |
Henseler Joachim Matthias | Consejero | 10/01/2012 | 28/01/2022 |
Tejedor Velarde Agustin Angel | Apoderado | 18/06/2013 | 28/01/2022 |
Henseler Fritz Otto | Apoderado | 17/01/2013 |
ACTOS BORME DE SAHEMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6646 , F 162, S 8, H M 27825, I/A 26 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6646 , F 162, S 8, H M 27825, I/A 26 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6646 , F 162, S 8, H M 27825, I/A 26 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6646 , F 162, S 8, H M 27825, I/A 26 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6646 , F 161, S 8, H M 27825, I/A 25 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6646 , F 160, S 8, H M 27825, I/A 24 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6646 , F 159, S 8, H M 27825, I/A 23 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6646 , F 159, S 8, H M 27825, I/A 23 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
- Otras modificaciones estatutarias: 16. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 159, S 8, H M 27825, I/A 22 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 159, S 8, H M 27825, I/A 22 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28