SAGRERA RESIDENCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 429
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SAGRERA RESIDENCIAL SL
CIF B63256010
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 29/07/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SAGRERA RESIDENCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAGRERA RESIDENCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFA FORENSIS SLP | Administrador Concursal | 28/01/2016 | 08/11/2017 |
Cruz De Pablo Jorge | REP.ADM.CONC | 28/01/2016 | 08/11/2017 |
Mascarell Sanchis Francisco Javier | REPR.143 RRM | 24/11/2015 | 08/11/2017 |
Rovira Mas Salvador | Apoderado | 16/12/2010 | 08/11/2017 |
WINDY PASS SL | Administrador Unico | 02/03/2012 | 08/11/2017 |
Planella Serra Esteve | REPR.143 RRM | 02/03/2012 | 24/11/2015 |
Planella Serra Esteve | Administrador Unico | 31/03/2010 | 02/03/2012 |
Nadal Pellejero Manuel Jose | Administrador Mancomunado | 31/03/2010 | |
Planella Serra Esteve | Administrador Mancomunado | 31/03/2010 |
ACTOS BORME DE SAGRERA RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36603 , F 88, S 8, H B 265515, I/A 22 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 814/2015, AUTO FIRME DE FECHA 22/09/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36603 , F 88, S 8, H B 265515, I/A 22 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 814/2015, AUTO FIRME DE FECHA 04/05/2017, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36603 , F 88, S 8, H B 265515, I/A 21 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 814/2015, AUTO FIRME DE FECHA 16/01/2017, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36603 , F 87, S 8, H B 265515, I/A 20 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33603 , F 87, S 8, H B 265515, I/A 19 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 814/2015, AUTO FIRME DE FECHA 07/11/2016, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33603 , F 87, S 8, H B 265515, I/A 19 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33603 , F 87, S 8, H B 265515, I/A 19 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 814/2015, AUTO FIRME DE FECHA 02/11/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36603 , F 86, S 8, H B 265515, I/A 18 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36603 , F 86, S 8, H B 265515, I/A 18 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36603 , F 86, S 8, H B 265515, I/A 17 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-08