SAGE OVERSEAS LTD - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SAGE OVERSEAS LTD
CIF W0067198B
VINCULACIONES DE SAGE OVERSEAS LTD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAGE OVERSEAS LTD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Andres Fazio Salvador Antonio | Apoderado | 06/04/2011 | 01/07/2019 |
De Andres Fazio Salvador Antonio | Apoderado | 01/07/2019 | |
Griffith Andrew | Apoderado Mancomunado | 01/07/2019 | |
Herrera Agudo Juan Pablo | Apoderado | 06/04/2011 | 01/07/2019 |
Herrera Agudo Juan Pablo | Apoderado | 01/07/2019 | |
Herrera Agudo Juan Pablo | R.L.C.Perma. | 20/11/2015 | 01/07/2019 |
Miranda Lopez Raquel | Apoderado | 06/04/2011 | 01/07/2019 |
Miranda Lopez Raquel | Apoderado | 01/07/2019 | |
Ramirez Lopez Terradas Alvaro | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/07/2019 | |
Ramirez Lopez Terradas Alvaro | Apoderado | 01/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAGE OVERSEAS LTD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19297 , F 15, S 8, H M 338091, I/A 10 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
- Se acuerda el cierre de la Sucursal en España "SAGE OVERSEAS LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19297 , F 15, S 8, H M 338091, I/A 10 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19297 , F 15, S 8, H M 338091, I/A 10 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19297 , F 15, S 8, H M 338091, I/A 10 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19297 , F 14, S 8, H M 338091, I/A 9 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Apoderado
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19297 , F 14, S 8, H M 338091, I/A 9 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19297 , F 13, S 8, H M 338091, I/A 8 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19297 , F 13, S 8, H M 338091, I/A 8 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19297 , F 13, S 8, H M 338091, I/A 8 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19297 , F 13, S 8, H M 338091, I/A 7 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28