SAGE LINEA 100 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Prats de Lluçanes, 122
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social SAGE LINEA 100 SL
CIF B63164024
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 10/04/2003
VINCULACIONES DE SAGE LINEA 100 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAGE LINEA 100 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clavijo Diaz Angel Cornelio | Apoderado | 10/11/2009 | 30/06/2010 |
Gadea Navarrete Jose Luis | Apoderado | 10/11/2009 | 30/06/2010 |
Giner Monleon Salvador | Apoderado | 10/11/2009 | 30/06/2010 |
Jaen Macarro Elena | Apoderado | 10/11/2009 | 30/06/2010 |
Jimenez Horcajadas Oscar | Apoderado | 10/11/2009 | 30/06/2010 |
Jimenez Mateo David | Apoderado | 10/11/2009 | 30/06/2010 |
Llopart Casas Jaime | Apoderado | 10/11/2009 | 30/06/2010 |
Lopez Lizondo Ricardo | Apoderado | 10/11/2009 | 30/06/2010 |
Louro Edreira Aurelio | Apoderado | 10/11/2009 | 30/06/2010 |
Lozano Gomez Alberto | Apoderado | 10/11/2009 | 30/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAGE LINEA 100 SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40734 , F 62, S 8, H B 269240, I/A 20 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-08
Apoderado
- Clavijo Diaz Angel Cornelio
- Gadea Navarrete Jose Luis
- Giner Monleon Salvador
- Jaen Macarro Elena
- Jimenez Horcajadas Oscar
- Jimenez Mateo David
- Llopart Casas Jaime
- Lopez Lizondo Ricardo
- Louro Edreira Aurelio
- Lozano Gomez Alberto
- Marcos Lopez Jose Maria
- Novensa Ramoneda Javier
- Ochoa Fornies Maria Luisa
- Pibernat Turro Francesc Xavier
- Pruna Fernandez Maria Montserrat
- Quintas Viyella Cristina
- Ransanz Benaiges Carlos
- Ruiz Carrillo Juan
- Suñol Diaz Pedro
- Vidal Diez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40734 , F 61, S 8, H B 269240, I/A 19 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-08
Apoderado
- Alonso Gil Alberto
- Gadea Navarrete Jose Luis
- Garreta Rufas Ignasi
- Giner Monleon Salvador
- Jaen Macarro Elena
- Jimenez Horcajadas Oscar
- Jimenez Mateo David
- Llopart Casas Jaime
- Lopez Doñagueda Jose Luis
- Lopez Lizondo Ricardo
- Louro Edreira Aurelio
- Lozano Gomez Alberto
- Marcos Lopez Jose Maria
- Merida Romero Jose Maria
- Navarro Miranda Jaime
- Ochoa Fornies Maria Luisa
- Pibernat Turro Francesc Xavier
- Quintas Viyella Cristina
- Ransaz Benaiges Carles
- Rubira Carretero Jesus
- Ruiz Carillo Juan
- Soriano Lluch Margarita
- Suñol Diaz Pedro
- Vidal Diez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40734 , F 61, S 8, H B 269240, I/A 18 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-113-08