SAGAY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Bertomeu, 10
Código Postal 08193
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAGAY SL
CIF B65219677
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 19/11/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SAGAY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAGAY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aymar Ducet Maria Jose | Apoderado | 21/12/2009 | 12/07/2021 |
Aymar Ducet Maria Jose | Secretario | 17/12/2009 | 12/07/2021 |
Aymar Ducet Maria Jose | Consejero | 17/12/2009 | 12/07/2021 |
Sagales Aymar Carlos | Consejero | 17/12/2009 | 12/07/2021 |
Sagales Aymar Ignacio | Apoderado | 05/01/2011 | 12/07/2021 |
Sagales Aymar Ignacio | Consejero | 17/12/2009 | 12/07/2021 |
Sagales Guillamon Juan Ramon | Apoderado | 21/12/2009 | 12/07/2021 |
Sagales Guillamon Juan Ramon | Presidente | 17/12/2009 | 12/07/2021 |
Sagales Guillamon Juan Ramon | Consejero | 17/12/2009 | 12/07/2021 |
Sagales Guillamon Juan Ramon | Liquidador | 12/07/2021 | 12/07/2021 |
ACTOS BORME DE SAGAY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41602 , F 18, S 8, H B 390474, I/A 4 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41602 , F 18, S 8, H B 390474, I/A 4 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-08
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41602 , F 18, S 8, H B 390474, I/A 4 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41602 , F 17, S 8, H B 390474, I/A 3 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41602 , F 15, S 8, H B 390474, I/A 2 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41602 , F 10, S 8, H B 390474, I/A 1 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-08
Dirección:AV BARTOMEU 10 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:19/11/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MENOR DE TODA CLASE DE PRODUCTOS PARA MASCOSTAS,ALIMENTACION,COMPLEMENTOS,COSMETICOS,ANTIPARASITARIOS,HIGIENICOS Y OTROS ANALOGOS.PELUQUERIA E HIGIENE DE MASCOTAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41602 , F 10, S 8, H B 390474, I/A 1 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-08