SAGABURU 2009 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl del Mig, 17
Código Postal 08849
Municipio Sant Climent de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAGABURU 2009 SL
CIF B65051070
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 20/02/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SAGABURU 2009 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAGABURU 2009 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serratosa Fandos Jordi | Administrador Solidario | 11/03/2011 | 05/11/2020 |
Serratosa Fandos Jordi | Liquidador | 05/11/2020 | 05/11/2020 |
Serratosa Fandos Josep | Administrador Solidario | 11/03/2011 | 05/11/2020 |
Serratosa Fandos Josep | Liquidador | 05/11/2020 | 05/11/2020 |
Serratosa Fandos Luis | Administrador Solidario | 11/03/2011 | 14/08/2013 |
Serratosa Fandos Jordi | Administrador Unico | 11/03/2009 | 11/03/2011 |
ACTOS BORME DE SAGABURU 2009 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41088 , F 171, S 8, H B 378532, I/A 5 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41088 , F 171, S 8, H B 378532, I/A 5 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41088 , F 171, S 8, H B 378532, I/A 5 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41088 , F 171, S 8, H B 378532, I/A 4 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41088 , F 171, S 8, H B 378532, I/A 4 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- AMPLIAR A:INTERMEDIACION POR CUENTA DE SUS COMITENTES,EN TODAS LAS FASES DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA EL CONSUMO HUMANO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41088 , F 170, S 8, H B 378532, I/A 3 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08
- PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41088 , F 170, S 8, H B 378532, I/A 3 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19:ATRIBUCION DE CARACTER GRATUITO AL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41088 , F 170, S 8, H B 378532, I/A 3 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41088 , F 170, S 8, H B 378532, I/A 3 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08