SAGA PLUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Miquel Casas, 40
Código Postal 08221
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAGA PLUS SL
CIF B65787558
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/04/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SAGA PLUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAGA PLUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrusola Llados Carmen | Administrador Unico | 02/08/2012 | 28/01/2020 |
Ferrusola Llados Carmen | Liquidador | 28/01/2020 | 28/01/2020 |
Pons Serraclara Raul | Administrador Unico | 07/05/2012 | 02/08/2012 |
ACTOS BORME DE SAGA PLUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43162 , F 72, S 8, H B 424852, I/A 3 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43162 , F 72, S 8, H B 424852, I/A 3 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43162 , F 72, S 8, H B 424852, I/A 3 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
- CL MIQUEL CASAS Num.40 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43162 , F 71, S 8, H B 424852, I/A 2 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD,SOCIO UNICO:CARMEN FERRUSOLALLADOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43162 , F 71, S 8, H B 424852, I/A 2 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43162 , F 71, S 8, H B 424852, I/A 2 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43162 , F 71, S 8, H B 424852, I/A 2 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43162 , F 71, S 8, H B 424852, I/A 1 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08
Dirección:CL ENRIQUE GRANADOS Num.111 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:19/04/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMPRAVENTA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS,SU PARCELACION,URBANIZACION,PROMOCION,Y CONSTRUCCION Y DEMAS OPERACIONES PROPIAS DE CARACTER INMOBILIARIO CONSECUENTES O COMPLEMENTARIA DE AQUELLAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43162 , F 71, S 8, H B 424852, I/A 1 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08