SAGA OVERSEAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Aragon, 330
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAGA OVERSEAS SL
CIF B97888366
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 25/04/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SAGA OVERSEAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAGA OVERSEAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA | Vicesecret. | 16/06/2017 | |
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA | Consejero | 16/06/2017 | |
BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL | Liquidador | 16/06/2017 | 16/06/2017 |
Button Andrew | Consejero | 16/06/2017 | |
Hill Jonathan Stanley | Consejero | 14/12/2015 | 16/06/2017 |
Salamanca Carrasco Victor M | Representante | 16/06/2017 | |
Strong Andrew Jonathan Peter | Presidente | 03/08/2015 | 16/06/2017 |
Strong Andrew Jonathan Peter | Consejero | 03/08/2015 | 16/06/2017 |
Victor Salamanca Cuevas | Representante | 16/06/2017 | 16/06/2017 |
White Victoria | Secretario | 03/08/2015 | 16/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAGA OVERSEAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24185 , F 88, S 8, H M 434634, I/A 8 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24185 , F 88, S 8, H M 434634, I/A 8 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24185 , F 88, S 8, H M 434634, I/A 8 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24185 , F 88, S 8, H M 434634, I/A 8 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24185 , F 88, S 8, H M 434634, I/A 7 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24185 , F 87, S 8, H M 434634, I/A 6 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24185 , F 87, S 8, H M 434634, I/A 6 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-111-28
- AVDA DE ARAGON, NUMERO 330, EDIFICIO 5, 3& PLANTA, (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24185 , F 87, S 8, H M 434634, I/A 5 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-63-28