SAFERAY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Ajuntament, 27
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social SAFERAY SL
CIF B40574592
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 01/04/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Saferay Holding Gmbh
VINCULACIONES DE SAFERAY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAFERAY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Martinez-toledano Juan-carlos | Liquidador Unico | 04/01/2024 | 04/01/2024 |
Fernandez Martinez-toledano Juan-carlos | Administrador Unico | 14/06/2019 | 04/01/2024 |
Saferay Holding Gmbh | Socio Unico | 31/07/2019 | 04/01/2024 |
Fernandez Martinez-toledano Juan-carlos | Socio Unico | 14/06/2019 | 31/07/2019 |
ACTOS BORME DE SAFERAY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10684, L 7965, F 175, S 8, H V 188213, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10684, L 7965, F 175, S 8, H V 188213, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10684, L 7965, F 175, S 8, H V 188213, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10684, L 7965, F 175, S 8, H V 188213, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10684, L 7965, F 175, S 8, H V 188213, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10684, L 7965, F 174, S 8, H V 188213, I/A 2 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10684, L 7965, F 173, S 8, H V 188213, I/A 1 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10684, L 7965, F 173, S 8, H V 188213, I/A 1 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-46
Dirección:PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 27 3 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:01/04/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a).- La producción y comercialización de electricidad mediante instalaciones que utilicen fuentes de energía renovables, o a partir de biomasa -CNAE 3519-. b).- La producción, tratamiento y comercialización de biocombustibles y productos derivados. c).- Proyecto, ingeniería, desarrollo, construcción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10684, L 7965, F 173, S 8, H V 188213, I/A 1 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-46