SAFE TRAVELLING SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Marítim, 275
Código Postal 08860
Municipio Castelldefels
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAFE TRAVELLING SERVICES SL
CIF B65768665
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Fecha de Constitución 21/03/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SAFE TRAVELLING SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAFE TRAVELLING SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Magriña Llorens Marta | Apoderado Solidario | 08/08/2014 | 21/08/2014 |
Richard William Van Der Kooij | Administrador Unico | 12/04/2012 | 21/08/2014 |
Richard William Van Der Kooij | Liquidador | 21/08/2014 | 21/08/2014 |
Villota Flechas Luz Eugenia | Apoderado Solidario | 08/08/2014 | 21/08/2014 |
ACTOS BORME DE SAFE TRAVELLING SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43123 , F 99, S 8, H B 422804, I/A 3 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43123 , F 99, S 8, H B 422804, I/A 3 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43123 , F 99, S 8, H B 422804, I/A 3 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43123 , F 99, S 8, H B 422804, I/A 2 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MIRROR PRODUCTIONS BV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43123 , F 97, S 8, H B 422804, I/A 1 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43123 , F 97, S 8, H B 422804, I/A 1 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-08
Dirección:PS MARITIMO Num.275 P.AT PTA.2 (CASTELLDEFELS)
Comienzo de operaciones:21/03/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE EQUIPAJE PARA TURISTAS,ASI COMO OTRAS ACTIVIDES RELACIONADAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43123 , F 97, S 8, H B 422804, I/A 1 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-08