SAFE BAG ESPAÑA SL Y ZORPACK SL UTE - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo del Pago del Aguila, 32
Código Postal 28861
Municipio Paracuellos de Jarama
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAFE BAG ESPAÑA SL Y ZORPACK SL UTE
Capital Social 460000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/06/2010
VINCULACIONES DE SAFE BAG ESPAÑA SL Y ZORPACK SL UTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAFE BAG ESPAÑA SL Y ZORPACK SL UTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chinique Cabarrocas Alessandro | Apoderado | 01/07/2011 | 10/03/2017 |
Chinique Peña Florentino Norberto | Liquidador | 10/03/2017 | 10/03/2017 |
Chinique Peña Florentino Norberto | Representante | 03/09/2010 | 10/03/2017 |
Ortega Ligorit Jose Antonio | Apoderado | 03/09/2010 | 10/03/2017 |
SAFE BAG ESPAÑA SL | Gerente Uni. | 03/09/2010 | 10/03/2017 |
ACTOS BORME DE SAFE BAG ESPAÑA SL Y ZORPACK SL UTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 73, S 8, H M 505424, I/A 4 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 73, S 8, H M 505424, I/A 4 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 73, S 8, H M 505424, I/A 4 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Gerente Uni.
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 73, S 8, H M 505424, I/A 4 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 72, S 8, H M 505424, I/A 3 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA LA REDACCION DEL EPIGRAFE a) DEL ARTICULO 13 DELOS E STATUTOS DE LA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 72, S 8, H M 505424, I/A 2 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Apoderado
Gerente Uni.
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 70, S 8, H M 505424, I/A 1 (03/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-28
Dirección:PAGO DEL AGUILA 32 (PARACUELLOS DE JARAMA)
Comienzo de operaciones:10/06/10
Capital:460.000,00 Euros
Objeto social:La ejecución del contrato de concesión de la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de 10 máquinas de protección de equipajes por plastificación, precintado u otro sistema en el Aeropuerto de Madrid/Barajas, adjudicado por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea -AENA-
Duración:10.06.35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 70, S 8, H M 505424, I/A 1 (03/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-28