SAFARI HOSTELERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Las Americas, 5
Código Postal 38650
Municipio Arona
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAFARI HOSTELERIA SL
CIF B76506773
Capital Social 530100.0 Euros
Fecha de Constitución 26/02/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario GREATMANOR CANARIAS SL
VINCULACIONES DE SAFARI HOSTELERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAFARI HOSTELERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Toste Octavio | Liquidador | 21/03/2019 | 21/03/2019 |
De Lorenzi Giuseppe | Apoderado | 11/04/2012 | 21/03/2019 |
De Lorenzi Giuseppe | Administrador Solidario | 19/02/2013 | 21/03/2019 |
De Lorenzi Salvatore | Administrador Solidario | 19/02/2013 | 21/03/2019 |
GREATMANOR CANARIAS SL | Socio Unico | 20/08/2014 | 21/03/2019 |
De Lorenzi Giuseppe | Administrador Unico | 30/11/2012 | 19/02/2013 |
Mechilli Mario | Administrador Unico | 11/04/2012 | 30/11/2012 |
De Lorenzi Giuseppe | Administrador Unico | 07/02/2012 | 11/04/2012 |
Mechilli Emanuelle | Administrador Unico | 14/03/2011 | 07/02/2012 |
ACTOS BORME DE SAFARI HOSTELERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 103, S 8, H TF 48429, I/A 9 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 103, S 8, H TF 48429, I/A 9 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 103, S 8, H TF 48429, I/A 9 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-38
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 103, S 8, H TF 48429, I/A 9 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 103, S 8, H TF 48429, I/A 8 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-38
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 527.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 530.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 17.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 102, S 8, H TF 48429, I/A 7 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 101, S 8, H TF 48429, I/A 6 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 101, S 8, H TF 48429, I/A 6 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 101, S 8, H TF 48429, I/A 6 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 101, S 8, H TF 48429, I/A 5 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-38