SADITRUST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santiago, 15
Código Postal 47001
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SADITRUST SL
CIF B47640305
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 22/01/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mantecon Burgos Miguel Angel
VINCULACIONES DE SADITRUST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SADITRUST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mantecon Burgos Miguel Angel | Liquidador | 08/04/2013 | 08/04/2013 |
Mantecon Burgos Miguel Angel | Socio Unico | 21/01/2011 | 08/04/2013 |
Mantecon Burgos Miguel Angel | Administrador Unico | 21/01/2011 | 08/04/2013 |
Barreda Diez Mariano | Socio Unico | 30/09/2010 | 21/01/2011 |
Barreda Diez Mariano | Administrador Unico | 15/06/2010 | 21/01/2011 |
Pelaez Garcia Jorge | Administrador Unico | 03/03/2009 | 15/06/2010 |
ACTOS BORME DE SADITRUST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 108, S 8, H VA 22047, I/A 5 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 108, S 8, H VA 22047, I/A 5 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 108, S 8, H VA 22047, I/A 5 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 108, S 8, H VA 22047, I/A 5 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-47
- C/ SANTIAGO 15 2º - CENTRO. (VALLADOLID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 108, S 8, H VA 22047, I/A 4 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 108, S 8, H VA 22047, I/A 4 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 108, S 8, H VA 22047, I/A 4 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-47
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 108, S 8, H VA 22047, I/A 4 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 108, S 8, H VA 22047, I/A 3 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-47