SADINCO COMPONENTES SA - EXTINGUIDA
Municipio Camargo
Provincia Cantabria
Razón Social SADINCO COMPONENTES SA
CIF A39078225
Actividad Fabricación de productos electrónicos de consumo
Página Web www.sadinco.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SADINCO COMPONENTES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SADINCO COMPONENTES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marsal Ribo Maria Teresa | Consejero | 03/10/2011 | 16/11/2020 |
Vallejo Marsal Jose Carlos | Presidente | 03/10/2011 | 16/11/2020 |
Vallejo Marsal Jose Carlos | Consejero Delegado | 03/10/2011 | 16/11/2020 |
Vallejo Marsal Jose Carlos | Consejero | 03/10/2011 | 16/11/2020 |
Vallejo Marsal Maria Teresa | Secretario | 03/10/2011 | 16/11/2020 |
Vallejo Marsal Maria Teresa | Consejero | 03/10/2011 | 16/11/2020 |
Vallejo Marsal Maria Teresa | Liquidador Unico | 16/11/2020 | 16/11/2020 |
Vallejo Ruiz Juan Bautista | Consejero | 03/10/2011 | 16/11/2020 |
Vallejo Ruiz Maria Asuncion | Consejero | 03/10/2011 | 16/11/2020 |
ACTOS BORME DE SADINCO COMPONENTES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 225, S 8, H S 4291, I/A 14 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 225, S 8, H S 4291, I/A 14 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-39
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 225, S 8, H S 4291, I/A 14 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 225, S 8, H S 4291, I/A 14 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-39
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 225, S 8, H S 4291, I/A 14 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-39
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 224, S 8, H S 4291, I/A 13 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-39
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 224, S 8, H S 4291, I/A 12 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-39
- Otras modificaciones estatutarias: 27. Remuneración de los consejeros.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 224, S 8, H S 4291, I/A 11 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-240-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-240-39