SACYR SECURITIES SA - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE SACYR SECURITIES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SACYR SECURITIES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Herrero Maria | Apoderado Solidario | 12/08/2020 | 31/07/2024 |
Cabrera Herrero Maria | Apoderado | 14/01/2019 | 31/07/2024 |
Delgado Caro Maria Isabel | Apoderado | 14/01/2019 | 31/07/2024 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 21/12/2017 | 31/07/2024 |
Ferrero Collado Ramiro | Apoderado Solidario | 12/08/2020 | 31/07/2024 |
Ferrero Collado Ramiro | Apoderado | 14/01/2019 | 31/07/2024 |
Garcia Rodriguez Francisco Ventura | Apoderado | 14/01/2019 | 31/07/2024 |
Garcia Urueña Luis Enrique | Apoderado | 14/01/2019 | 31/07/2024 |
Gomez Gomez David | Apoderado | 14/01/2019 | 31/07/2024 |
Guntin Hernandez Irene Enedina | Apoderado | 14/01/2019 | 31/07/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SACYR SECURITIES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 606793, I/A 14 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 606793, I/A 14 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cabrera Herrero Maria
- Delgado Caro Maria Isabel
- Ferrero Collado Ramiro
- Garcia Rodriguez Francisco Ventura
- Garcia Urueña Luis Enrique
- Gomez Gomez David
- Guntin Hernandez Irene Enedina
- Lambas Notario Francisco Javier
- Mateu Gimeno David
- Mengotti Antequera Iñigo
- Otero Escudero Pablo
- Rodriguez Dominguez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 606793, I/A 14 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 606793, I/A 14 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40126 , F 158, S 8, H M 606793, I/A 13 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40126 , F 157, S 8, H M 606793, I/A 12 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40126 , F 157, S 8, H M 606793, I/A 11 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40126 , F 157, S 8, H M 606793, I/A 10 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40126 , F 157, S 8, H M 606793, I/A 9 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33706 , F 214, S 8, H M 606793, I/A 8 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-28