SACTAY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Opera Carmen, 7
Código Postal 41007
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social SACTAY SL
CIF B91894014
Capital Social 271200.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 30/07/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SACTAY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SACTAY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monedero Perez David | Liquidador Unico | 24/07/2017 | 27/06/2018 |
Crespo Moreira Maria Victoria | Administrador Solidario | 09/06/2016 | 24/07/2017 |
Crespo Moreira Paula Engracia | Administrador Solidario | 09/06/2016 | 24/07/2017 |
Crespo Moreira Maria Victoria | Administrador Solidario | 22/07/2011 | 19/11/2014 |
Crespo Moreira Paula Engracia | Administrador Solidario | 22/07/2011 | 19/11/2014 |
Crespo Rodriguez Enrique | Administrador Solidario | 22/07/2011 | 19/11/2014 |
Crespo Rodriguez Enrique | Administrador Unico | 06/09/2010 | 22/07/2011 |
ACTOS BORME DE SACTAY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275 , F 94, S 8, H SE 87184, I/A 6 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275 , F 94, S 8, H SE 87184, I/A 6 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275 , F 93, S 8, H SE 87184, I/A 5 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275 , F 93, S 8, H SE 87184, I/A 5 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275 , F 93, S 8, H SE 87184, I/A 5 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275 , F 93, S 8, H SE 87184, I/A 5 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275 , F 93, S 8, H SE 87184, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275 , F 93, S 8, H SE 87184, I/A 3 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275 , F 92, S 8, H SE 87184, I/A 2 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-41
Capital Anterior: | 145.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 125.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 271.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 86,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275 , F 92, S 8, H SE 87184, I/A 2 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-41