SACOR INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Eduardo Dato, 23
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SACOR INVERSIONES SL
CIF B83702076
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SACOR INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SACOR INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coudau Berges Anne Marie | Administrador Unico | 13/06/2013 | 29/06/2018 |
Sourdeau Couadau Alejandro | Apoderado | 17/02/2014 | 29/06/2018 |
Sourdeau Couadau Alejandro Pablo | Apoderado | 29/06/2018 | |
Sourdeau Couadau Isabel | Apoderado | 17/02/2014 | 29/06/2018 |
Sourdeau Couadau Isabelle Carmen | Apoderado | 29/06/2018 | |
Sourdeau Couadau Jean Bernard Andre | Apoderado | 29/06/2018 | |
Sourdeau Couadau Juan | Liquidador | 29/06/2018 | 29/06/2018 |
Sourdeau Couadau Juan | Apoderado | 17/02/2014 | 29/06/2018 |
Sourdeau D` Orcasberro Jean Joseph Adrien | Administrador Unico | 13/06/2013 |
ACTOS BORME DE SACOR INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19090 , F 20, S 8, H M 333846, I/A 6 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19090 , F 20, S 8, H M 333846, I/A 6 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19090 , F 20, S 8, H M 333846, I/A 6 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19090 , F 20, S 8, H M 333846, I/A 6 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19090 , F 20, S 8, H M 333846, I/A 6 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19090 , F 19, S 8, H M 333846, I/A 5 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19090 , F 19, S 8, H M 333846, I/A 4 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19090 , F 19, S 8, H M 333846, I/A 4 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-246-28