SACAEL RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social FINCA LAS HERRERIAS II S/N - CARRETERA MORAL DE CA
Código Postal 13260
Municipio Bolaños de Calatrava
Provincia Ciudad Real
Razón Social SACAEL RENOVABLES SL
CIF B85506467
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/07/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único COMSA RENOVABLES SA
Propietario COMSA RENOVABLES SA
VINCULACIONES DE SACAEL RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SACAEL RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMSA RENOVABLES SA | Socio Unico | 26/03/2014 | 14/12/2015 |
COMSA RENOVABLES SA | Administrador Unico | 26/03/2014 | 14/12/2015 |
COMSA RENOVABLES SA | Administrador Mancomunado | 03/07/2009 | 14/12/2015 |
Font Fisa Jose Maria | Representante | 03/07/2009 | 14/12/2015 |
Herrero Mateo Santiago | Representante | 03/07/2009 | 14/12/2015 |
COMSA ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Mancomunado | 26/03/2014 | |
SACAEL SL | Administrador Mancomunado | 03/07/2009 | 26/03/2014 |
Garcia Ramal Lopez De Haro Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 03/07/2009 | |
Herrero Mateo Santiago | Administrador Solidario | 03/07/2009 |
ACTOS BORME DE SACAEL RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 505 , F 25, S 8, H CR 19922, I/A 4 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-13
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 505 , F 25, S 8, H CR 19922, I/A 4 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-13
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 505 , F 25, S 8, H CR 19922, I/A 3 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 505 , F 25, S 8, H CR 19922, I/A 3 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 505 , F 25, S 8, H CR 19922, I/A 3 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-13
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 505 , F 25, S 8, H CR 19922, I/A 3 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-13
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-235-13
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-101-13
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-242-13
- FINCA LAS HERRERIAS II S/N - CARRETERA MORAL DE CA (BOLAÑOS DE CALATRAVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 505 , F 24, S 8, H CR 19922, I/A 2 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-13