SABYREN SA - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SABYREN SA
CIF A58456013
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SABYREN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SABYREN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tintore Belil Javier | Administrador Solidario | 23/05/2013 | 07/10/2015 |
Tintore Belil Santiago | Administrador Solidario | 23/05/2013 | 07/10/2015 |
ACTOS BORME DE SABYREN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23513 , F 44, S 8, H B 56696, I/A 16 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: FIFTIN 2014 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23513 , F 44, S 8, H B 56696, I/A 15 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23513 , F 44, S 8, H B 56696, I/A 14 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08