SABORES PROXIMOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Barro Movera, 267
Código Postal 50194
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social SABORES PROXIMOS SL
CIF B99320335
Capital Social 27500.0 Euros
Fecha de Constitución 25/07/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SABORES PROXIMOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SABORES PROXIMOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Ramos Daniel | Liquidador | 21/11/2023 | 21/11/2023 |
Gomez Ramos Daniel | Administrador Unico | 21/12/2018 | 21/11/2023 |
Murua Pellicer Mario- Luis | Administrador Unico | 28/07/2011 | 21/12/2018 |
ACTOS BORME DE SABORES PROXIMOS SL
- Fecha correcto del cese del administrador único: 5/9/2022 Fecha correcta del nombramiento del liquidador 5/9/2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 131, S 8, H Z 51998, I/A 6 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2024-43-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 131, S 8, H Z 51998, I/A 6 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 131, S 8, H Z 51998, I/A 6 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 131, S 8, H Z 51998, I/A 6 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 131, S 8, H Z 51998, I/A 6 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 131, S 8, H Z 51998, I/A 4 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 131, S 8, H Z 51998, I/A 4 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-50
Capital Anterior: | 22.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 27.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 22,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 131, S 8, H Z 51998, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-50
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 19.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 22.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 625,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 130, S 8, H Z 51998, I/A 2 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 129, S 8, H Z 51998, I/A 1 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-50