SABORES CEUTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CERVANTES, GALERIA LA RIOJANA 14-16
Municipio Ceuta
Provincia Ceuta
Razón Social SABORES CEUTA SL
CIF B51027613
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 22/12/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SABORES CEUTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SABORES CEUTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabillas Martos Javier | Administrador Concursal | 13/03/2013 | 24/09/2014 |
Infante Lopez Jesus | Administrador Mancomunado | 28/08/2012 | 24/09/2014 |
Luque Diaz Diego- Francisco | Administrador Mancomunado | 28/08/2012 | 24/09/2014 |
Rios Gil Juan Jose | Administrador Unico | 30/12/2011 | 28/08/2012 |
ACTOS BORME DE SABORES CEUTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 72, S 8, H CE 2514, I/A C (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-51
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SABORES CEUTA SL
Nif:B51027613
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO 1& INSTANCIA E INSTRUCCION DE CEUTA
Número:5
Juez / Ponente:ORDOÑEZ FERNANDEZ, CARMELO
Fecha de Resolución:02/09/2013
Número Procedimiento Concursal:215/2012
Datos Registrales:
Tomo:
110
Libro:
0
Folio:
72
Hoja:
8-2514
Inscripción:
C
Fecha Inscripción24/09/2014
Registro:Registro Mercantil de Ceuta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 72, S 8, H CE 2514, I/A C (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-51
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SABORES CEUTA SL
Nif:B51027613
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Cabillas Martos Javier
Juzgado:JUZGADO 1& INSTANCIA E INSTRUCCION DE CEUTA
Número:5
Juez / Ponente:ORDOÑEZ FERNANDEZ, CARMELO
Fecha de Resolución:20/02/2013
Número Procedimiento Concursal:215/2012
Datos Registrales:
Tomo:
110
Libro:
0
Folio:
72
Hoja:
8-2514
Inscripción:
B
Fecha Inscripción13/03/2013
Registro:Registro Mercantil de Ceuta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 72, S 8, H CE 2514, I/A B (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-51
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SABORES CEUTA SL
Nif:B51027613
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO 1& INSTANCIA E INSTRUCCION DE CEUTA
Número:5
Juez / Ponente:ORDOÑEZ FERNANDEZ, CARMELO
Fecha de Resolución:04/02/2013
Número Procedimiento Concursal:215/2012
Datos Registrales:
Tomo:
110
Libro:
0
Folio:
72
Hoja:
8-2514
Inscripción:
A
Fecha Inscripción22/02/2013
Registro:Registro Mercantil de Ceuta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 72, S 8, H CE 2514, I/A A (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-51
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SABORES CEUTA SL
Nif:B51027613
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO 1& INSTANCIA E INSTRUCCION DE CEUTA
Número:5
Juez / Ponente:ORDOÑEZ FERNANDEZ, CARMELO
Fecha de Resolución:04/02/2013
Número Procedimiento Concursal:215/2012
Datos Registrales:
Tomo:
110
Libro:
0
Folio:
72
Hoja:
8-2514
Inscripción:
A
Fecha Inscripción22/02/2013
Registro:Registro Mercantil de Ceuta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 72, S 8, H CE 2514, I/A A (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-51
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 72, S 8, H CE 2514, I/A 2 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-51
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 72, S 8, H CE 2514, I/A 2 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-51
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 72, S 8, H CE 2514, I/A 2 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-51
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 71, S 8, H CE 2514, I/A 1 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-20-51
Dirección:C/ CERVANTES, GALERIA LA RIOJANA 14-16 (CEUTA)
Comienzo de operaciones:22/12/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La explotación de restaurantes, bares, pubs, cafeterías, y, en general, cualquier establecimiento relacionado con la restauración gastronómica; entendiendo entre ellos, además de los anteriores las heladerías y comida a domicilio. La compraventa al mayor y al menor de toda clase de maquinaria indust
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 71, S 8, H CE 2514, I/A 1 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-20-51