SABORBIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Edison, 04
Código Postal 29510
Municipio Álora
Provincia Málaga
Razón Social SABORBIO SL
CIF B93594760
Capital Social 201924.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 24/01/2018
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SABORBIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SABORBIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vallejo Bustamante Antonio Francisco | Administrador Mancomunado | 07/03/2018 | 02/02/2023 |
Vallejo Bustamante Antonio Francisco | Liquidador Mancomunado | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
Vallejo Luque Antonio Miguel | Administrador Mancomunado | 07/03/2018 | 02/02/2023 |
Vallejo Luque Antonio Miguel | Liquidador Mancomunado | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
Vallejo Luque Jose Maria | Administrador Mancomunado | 07/03/2018 | 02/02/2023 |
Vallejo Luque Jose Maria | Liquidador Mancomunado | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
Vega Rebollo Rafael | Administrador Mancomunado | 07/03/2018 | 04/10/2019 |
ACTOS BORME DE SABORBIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 88, S 8, H MA143957, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 88, S 8, H MA143957, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-29
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 88, S 8, H MA143957, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 88, S 8, H MA143957, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-29
Capital Anterior: | 269.232,00 | Euros |
Disminución de capital | 67.308,00 | Euros |
Capital Actual: | 201.924,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 88, S 8, H MA143957, I/A 3 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-29
- Otras modificaciones estatutarias: 22º. Otros.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 87, S 8, H MA143957, I/A 2 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 87, S 8, H MA143957, I/A 2 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 86, S 8, H MA143957, I/A 1 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-29
Dirección:C/ EDISON 04 - POLIGONO LA MOLINA (ALORA)
Comienzo de operaciones:24/01/18
Capital:269.232,00 Euros
Objeto social:Actividades de las sociedades holding.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 86, S 8, H MA143957, I/A 1 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-29