SABORA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Fleming, 53
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SABORA SL
CIF B78539467
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Página Web www.cateringsabora.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SABORA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SABORA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Langreo Navarro Maria Alicia | Apoderado | 25/02/2015 | 16/01/2023 |
Langreo Navarro Miguel Julian | Administrador Unico | 18/02/2015 | 16/01/2023 |
Langreo Navarro Miguel Julian | Liquidador | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Langreo Navarro Maria Alicia | Administrador Solidario | 18/02/2015 | |
Serrano Gomez Jose Angel | Administrador Solidario | 18/02/2015 |
ACTOS BORME DE SABORA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4683 , F 39, S 8, H M 76950, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4683 , F 39, S 8, H M 76950, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4683 , F 39, S 8, H M 76950, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4683 , F 39, S 8, H M 76950, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4683 , F 22, S 8, H M 76950, I/A 4 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
- C/ DOCTOR FLEMING Nº53, 1ºB (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4683 , F 21, S 8, H M 76950, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4683 , F 21, S 8, H M 76950, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4683 , F 21, S 8, H M 76950, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4683 , F 21, S 8, H M 76950, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28