SABOR A DEHESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Puerta Cerrada, 3
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SABOR A DEHESA SL
CIF B86957461
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/05/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SABOR A DEHESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SABOR A DEHESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cordero Sanz Samuel | Administrador Unico | 10/06/2014 | 16/02/2018 |
Cordero Sanz Samuel | Liquidador | 16/02/2018 | 16/02/2018 |
Santander Yague Jose Manuel | Apoderado | 10/06/2014 | 16/02/2018 |
ACTOS BORME DE SABOR A DEHESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32255 , F 107, S 8, H M 580591, I/A 4 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32255 , F 107, S 8, H M 580591, I/A 4 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32255 , F 107, S 8, H M 580591, I/A 4 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32255 , F 107, S 8, H M 580591, I/A 4 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Capital Anterior: | 70.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 42,86 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32255 , F 106, S 8, H M 580591, I/A 3 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32255 , F 105, S 8, H M 580591, I/A 2 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32255 , F 103, S 8, H M 580591, I/A 1 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28
Dirección:PLAZA DE PUERTA CERRADA 3 - PISO PRIMERO (MADRID)
Comienzo de operaciones:23/05/14
Capital:70.000,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto de la Saciedad: - La elaboración, fabricación y comercialización de todo tipo de productos alimenticios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32255 , F 103, S 8, H M 580591, I/A 1 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28