SABLE 49 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 43
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SABLE 49 SL
CIF B84953645
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 21/12/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SABLE 49 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SABLE 49 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ardid Villoslada Jose Maria | Administrador Solidario | 07/08/2015 | 02/11/2017 |
Ardid Villoslada Miguel | Administrador Solidario | 07/08/2015 | 02/11/2017 |
Ardid Villoslada Miguel | Liquidador | 02/11/2017 | 02/11/2017 |
Ardid Villoslada Miguel | Administrador Unico | 24/03/2011 | 07/08/2015 |
Ardid Villoslada Jose Maria | Administrador Solidario | 24/03/2011 | |
Ardid Villoslada Miguel | Administrador Solidario | 24/03/2011 |
ACTOS BORME DE SABLE 49 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 87, S 8, H M 422715, I/A 7 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 87, S 8, H M 422715, I/A 7 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 87, S 8, H M 422715, I/A 7 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 87, S 8, H M 422715, I/A 7 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 87, S 8, H M 422715, I/A 6 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 87, S 8, H M 422715, I/A 6 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 87, S 8, H M 422715, I/A 6 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 87, S 8, H M 422715, I/A 5 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 87, S 8, H M 422715, I/A 5 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 87, S 8, H M 422715, I/A 5 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28