SABEPE 2017 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jacinto Benavente, 23
Código Postal 29601
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social SABEPE 2017 SL
CIF B93571024
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 20/09/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Benede Aldunate Saturnino
VINCULACIONES DE SABEPE 2017 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SABEPE 2017 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benede Aldunate Saturnino | Socio Unico | 30/10/2017 | 17/05/2022 |
Benede Aldunate Saturnino | Apoderado | 29/10/2018 | 17/05/2022 |
Benede Rodriguez Eva Maria | Liquidador Solidario | 17/05/2022 | 17/05/2022 |
Benede Rodriguez Jose Angel | Liquidador Solidario | 17/05/2022 | 17/05/2022 |
Benede Rodriguez Jose Angel | Administrador Unico | 30/10/2017 | 17/05/2022 |
Benede Rodriguez Natalia | Liquidador Solidario | 17/05/2022 | 17/05/2022 |
ACTOS BORME DE SABEPE 2017 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663, L 4570, F 122, S 8, H MA141837, I/A 3 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663, L 4570, F 122, S 8, H MA141837, I/A 3 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-29
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663, L 4570, F 122, S 8, H MA141837, I/A 3 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663, L 4570, F 122, S 8, H MA141837, I/A 3 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663, L 4570, F 121, S 8, H MA141837, I/A 2 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663, L 4570, F 120, S 8, H MA141837, I/A 1 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663, L 4570, F 120, S 8, H MA141837, I/A 1 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-29
Dirección:C/ JACINTO BENAVENTE 23 3º A (MARBELLA)
Comienzo de operaciones:20/09/17
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:La explotación e intermediación inmobiliaria.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663, L 4570, F 120, S 8, H MA141837, I/A 1 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-29