SABANDEÑA SA - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social SABANDEÑA SA
CIF A38230884
Órgano Administración Administrador único
Propietario COVENCA GRUPO SL
VINCULACIONES DE SABANDEÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SABANDEÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Rodriguez Rodriguez | Administrador Unico | 14/06/2011 | 03/09/2012 |
COVENCA GRUPO SL | Socio Unico | 14/06/2011 | 03/09/2012 |
Rodriguez Rodriguez Antonio | Liquidador | 03/09/2012 | 03/09/2012 |
Rodriguez Rodriguez Antonio | Administrador Unico | 03/09/2012 |
ACTOS BORME DE SABANDEÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 211, S 8, H TF 224, I/A 20 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 211, S 8, H TF 224, I/A 20 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-38
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 2º.- DENOMINACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La sociedad se denomina "SABANDEÑA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, EN LIQUIDACION. Será de nacionalidad española, y se domicilia en Polígono Industrial El Escaño, Autopista del Norte, Km 16, Los Naranjeros, Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife). Por
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 211, S 8, H TF 224, I/A 20 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 211, S 8, H TF 224, I/A 20 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 211, S 8, H TF 224, I/A 20 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 211, S 8, H TF 224, I/A 19 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2012-128-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-27-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 210, S 8, H TF 224, I/A 18 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 210, S 8, H TF 224, I/A 17 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-38