SABADELL ALMOGAVERS CONSULTING SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Almogavers, 13
Código Postal 08204
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SABADELL ALMOGAVERS CONSULTING SLL
CIF B65346439
Capital Social 20607.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 01/06/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SABADELL ALMOGAVERS CONSULTING SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SABADELL ALMOGAVERS CONSULTING SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Farrando Cabeza Arantxa | Administrador Unico | 25/10/2011 | 20/07/2022 |
Farrando Cabeza Arantxa | Liquidador | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
Lopez Terns Jordi | Administrador Unico | 10/11/2010 | 25/10/2011 |
ACTOS BORME DE SABADELL ALMOGAVERS CONSULTING SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42194 , F 56, S 8, H B 403516, I/A 3 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42194 , F 56, S 8, H B 403516, I/A 3 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42194 , F 56, S 8, H B 403516, I/A 3 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
- PS ALMOGAVERS Num.13 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42194 , F 56, S 8, H B 403516, I/A 2 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42194 , F 56, S 8, H B 403516, I/A 2 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42194 , F 56, S 8, H B 403516, I/A 2 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42194 , F 53, S 8, H B 403516, I/A 1 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-08
Dirección:CL SANT MARC Num.18 P.3 PTA.1 (TERRASSA)
Comienzo de operaciones:01/06/10
Capital:20.607,00 Euros
Objeto social:ASESORIA Y CONSULTORIA LABORAL,CONTABLE,FISCAL,PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y AUTONOMOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42194 , F 53, S 8, H B 403516, I/A 1 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-08