SA PLACETA DE LA BARCELONETA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 78
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SA PLACETA DE LA BARCELONETA SL
CIF B66295353
Capital Social 320000.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 14/05/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único BARDOBERRI SL
VINCULACIONES DE SA PLACETA DE LA BARCELONETA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SA PLACETA DE LA BARCELONETA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARDOBERRI SL | Administrador Unico | 09/04/2018 | 20/08/2019 |
Espla Lopez Rincon Javier | REP.ADM.CONC | 03/10/2018 | 20/08/2019 |
Galobardes Mendoza Maria Isabel | REPR.143 RRM | 09/04/2018 | 20/08/2019 |
LENER ADMINISTRACIONES CONCURSALES SL | Administrador Concursal | 03/10/2018 | 20/08/2019 |
BARDOBERRI SL | Secretario | 23/05/2014 | 09/04/2018 |
BARDOBERRI SL | Consejero | 23/05/2014 | 09/04/2018 |
BARDOBERRI SL | Consejero Delegado | 23/05/2014 | 09/04/2018 |
Galobardes Mendoza Maria Isabel | REPR.143 RRM | 23/05/2014 | 09/04/2018 |
Guitart Domenech Xavier | REPR.143 RRM | 23/05/2014 | 09/04/2018 |
Masso Guitart Lluis | Consejero | 23/05/2014 | 09/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SA PLACETA DE LA BARCELONETA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44331 , F 161, S 8, H B 453017, I/A 6 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 795/2018, AUTO FIRME DE FECHA 22/07/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44331 , F 161, S 8, H B 453017, I/A 6 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 795/2018, AUTO FIRME DE FECHA 25/07/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44331 , F 160, S 8, H B 453017, I/A 5 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44331 , F 160, S 8, H B 453017, I/A 5 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44331 , F 160, S 8, H B 453017, I/A 4 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44331 , F 160, S 8, H B 453017, I/A 4 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Capital Anterior: | 223.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 97.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 320.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 43,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44331 , F 159, S 8, H B 453017, I/A 3 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 220.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 223.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 7.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44331 , F 159, S 8, H B 453017, I/A 2 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44331 , F 157, S 8, H B 453017, I/A 1 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-08
Dirección:PS DE GRACIA Num.78 P.4 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:14/05/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EXPLOTACION COMERCIAL O INDUSTRIAL DE HOTELES,CAFES,BARES,RESTAURANTES Y SALAS DE FIESTAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44331 , F 157, S 8, H B 453017, I/A 1 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-08