SA LA FOU - EXTINGUIDA
Dirección social CL La Flora Fou, 25
Código Postal 08640
Municipio Olesa de Montserrat
Provincia Barcelona
Razón Social SA LA FOU
Capital Social 496978.92 Euros
Actividad Fabricación de tejidos textiles
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SA LA FOU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SA LA FOU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIGRUP AUDITORS ASSOCIATS SL | Auditor | 31/07/2009 | 20/10/2016 |
Grau Gasulla Manuel | Apoderado | 13/04/2011 | 20/10/2016 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 09/09/2016 | 20/10/2016 |
Pich Aguilera Baurier Enrique | Administrador Mancomunado | 31/03/2011 | 20/10/2016 |
Pich Aguilera Baurier Francisco | Apoderado | 13/04/2011 | 20/10/2016 |
Pich Aguilera Baurier Luis | Apoderado | 13/04/2011 | 20/10/2016 |
Sabe Gonzalvo Jordi | Administrador Mancomunado | 31/03/2011 | 20/10/2016 |
AVRP AUDITORES SL | Auditor | 29/12/2011 | 09/09/2016 |
ACTIVA AUDITORIA & CONSULTORIA SLP | Auditor | 07/05/2010 | 29/12/2011 |
Catala Tornel Francisco Javier | Apoderado | 18/02/2010 | 13/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SA LA FOU
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42493 , F 7, S 8, H B 80245, I/A 75 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42493 , F 7, S 8, H B 80245, I/A 75 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42493 , F 6, S 8, H B 80245, I/A 74 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42493 , F 6, S 8, H B 80245, I/A 73 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-08
Capital Anterior: | 504.659,70 | Euros |
Disminución de capital | 7.680,78 | Euros |
Capital Actual: | 496.978,92 | Euros |
Porcentaje: | 1,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42493 , F 6, S 8, H B 80245, I/A 72 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
- CM DE LA FOU Num.25 (OLESA DE MONTSERRAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42493 , F 6, S 8, H B 80245, I/A 71 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42493 , F 5, S 8, H B 80245, I/A 70 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42493 , F 5, S 8, H B 80245, I/A 69 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "UNITEX SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42493 , F 5, S 8, H B 80245, I/A 68 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-08