SA DE ESTUDIOS TECNICO ECONOMICOS - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cardenal Cisneros, 86
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SA DE ESTUDIOS TECNICO ECONOMICOS
CIF A28675460
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SA DE ESTUDIOS TECNICO ECONOMICOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SA DE ESTUDIOS TECNICO ECONOMICOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anton Monllor Francisco | Apoderado | 24/07/2014 | 20/07/2023 |
Castro Camacho Juan Jose | Apoderado | 19/08/2009 | 20/07/2023 |
Dompablo Ferrandiz Jose Carlos | Apoderado | 24/07/2014 | 20/07/2023 |
Fe Izarra Jesus | Administrador Unico | 12/08/2009 | 20/07/2023 |
Fe Izarra Jesus | Liquidador | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
Castro Camacho Juan Jose | Administrador Unico | 23/07/2009 |
ACTOS BORME DE SA DE ESTUDIOS TECNICO ECONOMICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 9, S 8, H M 63502, I/A 18 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 9, S 8, H M 63502, I/A 18 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 9, S 8, H M 63502, I/A 18 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 9, S 8, H M 63502, I/A 18 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 8, S 8, H M 63502, I/A 17 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 8, S 8, H M 63502, I/A 16 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-246-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-246-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 7, S 8, H M 63502, I/A 15 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-28