SA DE CONSTRUCCIONES METALICAS - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monte Carmelo, 1
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social SA DE CONSTRUCCIONES METALICAS
CIF A41015538
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SA DE CONSTRUCCIONES METALICAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SA DE CONSTRUCCIONES METALICAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrero Garcia De Velasco Casimiro | Apoderado | 24/02/2022 | |
Casimiro Barrero Y Garcia De Velasco | Consejero | 10/09/2010 | 24/02/2022 |
Casimiro Barrero Y Garcia De Velasco | Presidente | 10/09/2010 | 24/02/2022 |
Garcia Alvarez Rementeria Antonio | Liquidador | 21/06/2021 | 24/02/2022 |
Jose Antonio Camacho Marquez | Apoderado Solidario | 24/02/2022 | |
Manuel Navarro Muñoz | Apoderado Solidario | 24/02/2022 | |
Estevez Merlo Guillermo | Liquidador | 08/03/2012 | 21/06/2021 |
Alvarez Fidalgo Placido | Consejero | 10/09/2010 | 08/03/2012 |
Alvarez Holgado Victor | Consejero | 10/09/2010 | 08/03/2012 |
Barrero Garcia De Velasco Casimiro | Presidente | 08/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SA DE CONSTRUCCIONES METALICAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 30, S 8, H SE 4028, I/A 31 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-41
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 30, S 8, H SE 4028, I/A 31 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-41
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 30, S 8, H SE 4028, I/A 31 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-41
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 30, S 8, H SE 4028, I/A 30 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-41
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 30, S 8, H SE 4028, I/A 30 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-41
- C/ MONTE CARMELO 1 5º C - C.P. 41011 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 30, S 8, H SE 4028, I/A 29 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 3º: Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 30, S 8, H SE 4028, I/A 29 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 29, S 8, H SE 4028, I/A 28 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-41
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 29, S 8, H SE 4028, I/A 28 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-41
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 29, S 8, H SE 4028, I/A 28 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-41