SA COPA RESIDENCIA GERIATRICA SL - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social SA COPA RESIDENCIA GERIATRICA SL
CIF B57243503
Capital Social 1933985.2 Euros
Actividad Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Órgano Administración Administrador único
Auditor BUSQUET ESTUDI JURIDIC SL
VINCULACIONES DE SA COPA RESIDENCIA GERIATRICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SA COPA RESIDENCIA GERIATRICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilera Sagarna Jaime | Apoderado Solidario | 14/06/2019 | 10/11/2020 |
BUSQUET ESTUDI JURIDIC SL | Auditor | 26/05/2020 | 10/11/2020 |
Garcia Garcia Rocio | Apoderado Solidario | 14/06/2019 | 10/11/2020 |
Gutierrez Garcia Luis | Apoderado Solidario | 14/06/2019 | 10/11/2020 |
Ramo Vera Juan Manuel | Apoderado Solidario | 14/06/2019 | 10/11/2020 |
Rosaleny Cru Amparo | Apoderado | 21/10/2019 | 10/11/2020 |
Ruiz Garcia Guillermo | Apoderado | 21/10/2019 | 10/11/2020 |
Sacristan Fernandez Ana | Apoderado | 11/03/2020 | 10/11/2020 |
Sanfeliu Delgado Gerard | Administrador Unico | 14/06/2019 | 10/11/2020 |
STS GESTIO DE SERVEIS SOCIO-SANITARIS SL | Socio Unico | 14/06/2019 | 10/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SA COPA RESIDENCIA GERIATRICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 349, F 76, S 8, H IB 6962, I/A 37 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 349, F 76, S 8, H IB 6962, I/A 37 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 349, F 76, S 8, H IB 6962, I/A 37 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 349, F 76, S 8, H IB 6962, I/A 37 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 349, F 76, S 8, H IB 6962, I/A 37 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 349, F 76, S 8, H IB 6962, I/A 36 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-07
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 349, F 76, S 8, H IB 6962, I/A 36 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 349, F 76, S 8, H IB 6962, I/A 35 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 349, F 76, S 8, H IB 6962, I/A 35 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233, L 232, F 215, S 8, H IB 6962, I/A 34 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-07