SA CASFRA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social SA CASFRA
CIF A58280900
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SA CASFRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SA CASFRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casals Fradera Carlos | Liquidador | 05/03/2015 | 05/03/2015 |
Casals Fradera Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 15/10/2010 | 05/03/2015 |
Casals Fradera Carlos | Consejero | 15/10/2010 | 05/03/2015 |
Casals Fradera Isabel | Liquidador | 05/03/2015 | 05/03/2015 |
Casals Fradera Isabel | Vicepresidente | 16/03/2010 | 05/03/2015 |
Casals Fradera Isabel | Consejero Delegado Mancomunado | 16/03/2010 | 05/03/2015 |
Casals Fradera Isabel | Consejero | 16/03/2010 | 05/03/2015 |
Casals Fradera Juan | Liquidador | 05/03/2015 | 05/03/2015 |
Casals Fradera Juan | Secretario | 16/03/2010 | 05/03/2015 |
Casals Fradera Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 16/03/2010 | 05/03/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SA CASFRA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33910 , F 64, S 8, H B 6986, I/A 12 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 31 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33910 , F 64, S 8, H B 6986, I/A 12 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33910 , F 64, S 8, H B 6986, I/A 12 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33910 , F 64, S 8, H B 6986, I/A 12 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33910 , F 63, S 8, H B 6986, I/A 11 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33910 , F 62, S 8, H B 6986, I/A 10 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08