S R AND A M CONSULTORIA Y FACILITACION SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social S R AND A M CONSULTORIA Y FACILITACION SL
CIF B61040689
Capital Social 24040.49 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
VINCULACIONES DE S R AND A M CONSULTORIA Y FACILITACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE S R AND A M CONSULTORIA Y FACILITACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Salsas Segura Judith | Apoderado | 10/07/2012 | 21/07/2015 |
Segura Roda Isabel Maria | Liquidador | 21/07/2015 | 21/07/2015 |
Segura Roda Isabel Maria | Administrador | 21/07/2015 | |
Salsas Segura Judith | Apoderado | 07/02/2011 | 10/07/2012 |
ACTOS BORME DE S R AND A M CONSULTORIA Y FACILITACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 111, S 8, H B 142608, I/A 8 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 111, S 8, H B 142608, I/A 8 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
Administrador
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 111, S 8, H B 142608, I/A 8 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28800 , F 102, S 8, H B 142608, I/A 7 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28800 , F 102, S 8, H B 142608, I/A 7 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-08
- DECLARACION DEL CARACTER DE UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO:ISABEL MARIA SEGURA RODA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28800 , F 100, S 8, H B 142608, I/A 6 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-08
Capital Anterior: | 30.050,61 | Euros |
Disminución de capital | 6.010,12 | Euros |
Capital Actual: | 24.040,49 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28800 , F 100, S 8, H B 142608, I/A 6 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28800 , F 99, S 8, H B 142608, I/A 5 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08