S'HAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vencill, 26
Código Postal 07181
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social S'HAM SL
CIF B07236326
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE S'HAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE S'HAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Servera Paula | Administrador Solidario | 23/09/2013 | 22/05/2015 |
Fernandez Servera Paula | Liquidador Solidario | 22/05/2015 | 22/05/2015 |
Fernandez Servera Raquel | Administrador Solidario | 23/09/2013 | 22/05/2015 |
Fernandez Servera Raquel | Liquidador Solidario | 22/05/2015 | 22/05/2015 |
Fernandez Servera Raquel | Apoderado Solidario | 22/05/2015 | |
Servera Montesinos Maria Luz | Apoderado Solidario | 22/05/2015 | |
Pedro Fernandez Duarte | Administrador Unico | 23/09/2013 |
ACTOS BORME DE S'HAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 114, S 8, H PM 3674, I/A 9 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 114, S 8, H PM 3674, I/A 9 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 114, S 8, H PM 3674, I/A 9 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 114, S 8, H PM 3674, I/A 9 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 114, S 8, H PM 3674, I/A 9 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885 , F 115, S 8, H PM 3674, I/A 8 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885 , F 115, S 8, H PM 3674, I/A 8 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885 , F 115, S 8, H PM 3674, I/A 8 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-07