S FERNANDO RESORT BAHIA SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Campos, 31
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social S FERNANDO RESORT BAHIA SUR SL
CIF B83772939
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 10/10/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE S FERNANDO RESORT BAHIA SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE S FERNANDO RESORT BAHIA SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azinovic Gamo Ivan | Secretario | 22/04/2010 | |
Azinovic Gamo Ivan | Liquidador | 22/04/2010 | 22/04/2010 |
Balick Robert | Presidente | 08/07/2009 | 22/04/2010 |
Balick Robert | Consejero | 08/07/2009 | 22/04/2010 |
Birnie Neil | Consejero | 22/04/2010 | |
Malpica David | Consejero | 08/07/2009 | 22/04/2010 |
Marker Jorgen Philip | Consejero | 08/07/2009 | |
Rodriguez Viña Gonzalez Luis Elias | Presidente | 08/07/2009 | |
Rodriguez Viña Gonzalez Luis Elias | Consejero | 08/07/2009 |
ACTOS BORME DE S FERNANDO RESORT BAHIA SUR SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-123-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19301 , F 95, S 8, H M 338154, I/A 9 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19301 , F 95, S 8, H M 338154, I/A 9 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19301 , F 95, S 8, H M 338154, I/A 9 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19301 , F 95, S 8, H M 338154, I/A 9 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19301 , F 95, S 8, H M 338154, I/A 8 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19301 , F 95, S 8, H M 338154, I/A 8 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-50-28