S. C. I. ROLDEX 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marques de Sentmenat, 88
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social S. C. I. ROLDEX 21 SL
CIF B65714016
Capital Social 10050.0 Euros
Fecha de Constitución 09/01/2012
Página Web www.roldex.info
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Hernandez Luna Antonio
VINCULACIONES DE S. C. I. ROLDEX 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE S. C. I. ROLDEX 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Luna Antonio | Administrador Unico | 06/03/2019 | 15/12/2021 |
Herrera Petrus Christian | Administrador Concursal | 17/02/2021 | 15/12/2021 |
Viñas Nogue Jordi | Administrador Unico | 30/01/2012 | 06/03/2019 |
ACTOS BORME DE S. C. I. ROLDEX 21 SL
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42971 , F 198, S 8, H B 416732, I/A 6 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42971 , F 198, S 8, H B 416732, I/A 5 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 604/2019, AUTO FIRME DE FECHA 08/11/2021, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42971 , F 198, S 8, H B 416732, I/A 5 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42971 , F 198, S 8, H B 416732, I/A 5 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 604/2019, AUTO FIRME DE FECHA 03/05/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42971 , F 198, S 8, H B 416732, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42971 , F 198, S 8, H B 416732, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42971 , F 196, S 8, H B 416732, I/A 3 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42971 , F 196, S 8, H B 416732, I/A 3 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-08
- CL MARQUES DE SENTMENAT Num.88 P.BJ (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42971 , F 196, S 8, H B 416732, I/A 2 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42971 , F 195, S 8, H B 416732, I/A 1 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08