S'ALGAR HOTELS SA - EXTINGUIDA
Municipio Sant Lluís
Provincia Illes Balears
Razón Social S'ALGAR HOTELS SA
CIF A07124647
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Página Web www.salgarhotels.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE S'ALGAR HOTELS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE S'ALGAR HOTELS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cerquella Garcia Raul | Apoderado | 07/07/2017 | |
Gual Cerda Jaime | Apoderado Mancomunado | 22/04/2015 | 07/07/2017 |
Gual Sintes Luis | Liquidador | 22/11/2016 | 07/07/2017 |
Sintes Cauqui Daniel Juan | Apoderado Mancomunado | 22/04/2015 | 07/07/2017 |
Sintes Pascual Carlos | Apoderado | 07/07/2017 | |
Sintes Pascual Maria Del Carmen | Consejero | 23/03/2012 | 07/07/2017 |
Sintes Pascual Nicolas Alberto | Apoderado Mancomunado | 22/04/2015 | 07/07/2017 |
De Olano Gavin Alejo | Consejero | 23/03/2012 | 22/11/2016 |
Gaspar Sintes Ignacio Luis | Consejero | 24/08/2010 | 22/11/2016 |
Sintes Pascual Maria Magdalena | Consejero | 24/08/2010 | 22/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE S'ALGAR HOTELS SA
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 77, S 8, H IM 4999, I/A 17 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-07
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 77, S 8, H IM 4999, I/A 17 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 77, S 8, H IM 4999, I/A 17 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 77, S 8, H IM 1755, I/A 16 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 77, S 8, H IM 1755, I/A 16 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-07
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 77, S 8, H IM 1755, I/A 16 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-07
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 76, S 8, H IM 1755, I/A 15 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-07
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 76, S 8, H IM 1755, I/A 14 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 76, S 8, H IM 1755, I/A 13 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-07
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 76, S 8, H IM 1755, I/A 13 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-07