RUVIFE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Carrasco I Formiguera, 64
Código Postal 08302
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RUVIFE SL
CIF B59361923
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FERNANDEZ LOZANO FELIPE FRANCISCO
VINCULACIONES DE RUVIFE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUVIFE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERNANDEZ LOZANO FELIPE FRANCISCO | Administrador Unico | 21/06/2016 | 19/04/2021 |
Fernandez Gil Victor | Administrador Unico | 30/05/2014 | 21/06/2016 |
FERNANDEZ LOZANO FELIPE FRANCISCO | Administrador Unico | 28/04/2010 | 30/05/2014 |
Fernandez Gil Ruben | Administrador Solidario | 28/04/2010 | |
Fernandez Gil Ruben | Apoderado | 28/04/2010 | |
FERNANDEZ LOZANO FELIPE FRANCISCO | Administrador Solidario | 28/04/2010 |
ACTOS BORME DE RUVIFE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36098 , F 219, S 8, H B 7873, I/A 15 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 2/2021, AUTO FIRME DE FECHA 29/01/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36098 , F 219, S 8, H B 7873, I/A 15 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36098 , F 218, S 8, H B 7873, I/A 14 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36098 , F 218, S 8, H B 7873, I/A 14 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-08
- INHABILITACION DE DON FELIPE FRANCISCO FERNANDEZ LOZANO,POR UN PERIODO DE DOS AÑOS,EN VIRTUD DE SENTENCIA FIRME DICTADA EN FECHA 30/07/2013 POR EL JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36098 , F 218, S 8, H B 7873, I/A 12 N (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36098 , F 218, S 8, H B 7873, I/A 13 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36098 , F 218, S 8, H B 7873, I/A 13 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36098 , F 218, S 8, H B 7873, I/A 12 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-08